年齡:49歲(1965年10月出生)
籍貫:河北邢台
學歷:河北工學院工程系專業學士,高分子材料專業碩士,南開大學管理學博士
1984年9月-1992年12月,河北工學院化學工程系有機化工專業;高分子材料專業碩士研究生;院學生會主席;院團委書記、黨委委員
1992年12月-1993年4月,任天津新技術產業園區管委會業務處工程師
1993年4月-2004年7月,任天津新技術產業園區開發總公司工業投資部副部長、公司副總經理、總經理、黨委書記、園區管委會副主任(1996年7月-1997年2月在美國西弗吉尼亞大學工商管理學院學習;1999年12月-2001年12月在天津大學管理科學與工程專業從事博士後研究)
2004年7月-2008年1月,任香港津聯集團黨季書記、副董事長、董事長
2008年8月-2014年8月,任天津市副市長
2014年8月27日,任廣東省委常委、廣州市委書記
中共第十八屆中央候補委員
|